ALVAREZ GABELLA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de ALVAREZ GABELLA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALVAREZ GABELLA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCE&CRIS AVAL SL | Administrador Unico | 06/02/2013 | 27/01/2022 |
CONCE&CRIS AVAL SL | Liquidador | 27/01/2022 | 27/01/2022 |
PROMOCIONES ALVAREZ GABELLA E HIJOS SL | Administrador Unico | 20/09/2010 | 16/06/2016 |
POLYBETON EUROPEA SL | Administrador Unico | 12/11/2013 | 10/12/2013 |
POLYBETON EUROPEA SL | Liquidador | 10/12/2013 | 10/12/2013 |
HORMIGONES PULIDOS SA | Consejero Delegado Solidario | 10/05/2010 | |
HORMIGONES PULIDOS SA | Vicepresidente | 10/05/2010 | |
HORMIGONES PULIDOS SA | Consejero | 10/05/2010 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GABELLA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GABELLA MARIA JESUS
Empresa: CONCE&CRIS AVAL SL
Liquidador
- Alvarez Gabella Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30722 , F 182, S 8, H M 552866, I/A 2 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: CONCE&CRIS AVAL SL
Administrador Unico
- Alvarez Gabella Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30722 , F 182, S 8, H M 552866, I/A 2 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Administrador Unico
- Alvarez Gabella Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23698 , F 8, S 8, H M 425267, I/A 4 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Empresa: POLYBETON EUROPEA SL
Liquidador
- Alvarez Gabella Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13617 , F 39, S 8, H M 221695, I/A 7 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-28
Empresa: POLYBETON EUROPEA SL
Administrador Unico
- Alvarez Gabella Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13617 , F 39, S 8, H M 221695, I/A 7 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-28
Empresa: POLYBETON EUROPEA SL
Administrador Unico
- Alvarez Gabella Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13617 , F 39, S 8, H M 221695, I/A 5 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Empresa: CONCE&CRIS AVAL SL
Administrador Unico
- Alvarez Gabella Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30722 , F 179, S 8, H M 552866, I/A 1 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28
Administrador Unico
- Alvarez Gabella Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23698 , F 8, S 8, H M 425267, I/A 3 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-28
Empresa: HORMIGONES PULIDOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Gabella Maria Jesus
- Calvo Calvo Maria Isabel
- Lorden Gabella Maria Isabel
Consejero
- Alvarez Gabella Maria Jesus
- Calvo Calvo Maria Isabel
- Lorden Gabella Maria Isabel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Alvarez Gabella Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7707 , F 136, S 8, H M 124621, I/A 10 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Información de ALVAREZ GABELLA MARIA JESUS
Mostramos los datos de ALVAREZ GABELLA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GABELLA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos