ALVAREZ FREIXAS FAUSTINO
Informe ejecutivo de ALVAREZ FREIXAS FAUSTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ FREIXAS FAUSTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUARCA INVERSIONES 2024 SL | Administrador Unico | 28/04/2024 | |
COUNTESS INVERSIONES 2009 SL | Administrador Unico | 17/09/2020 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ FREIXAS FAUSTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ FREIXAS FAUSTINO
Empresa: VELVET RING INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Alvarez Freixas Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42070 , F 38, S 8, H M 744913, I/A 3 (28/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: COUNTESS INVERSIONES 2009 SL
Administrador Unico
- Alvarez Freixas Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27045 , F 190, S 8, H M 487375, I/A 11 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-28
Empresa: COUNTESS INVERSIONES 2009 SL
Administrador Solidario
- Alvarez Freixas Faustino
- Alvarez Valiño Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27045 , F 190, S 8, H M 487375, I/A 11 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-28
Empresa: COUNTESS INVERSIONES 2009 SL
Administrador Solidario
- Alvarez Freixas Faustino
- Alvarez Valiño Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27045 , F 186, S 8, H M 487375, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Información de ALVAREZ FREIXAS FAUSTINO
Mostramos los datos de ALVAREZ FREIXAS FAUSTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ FREIXAS FAUSTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos