ALVAREZ FERNANDEZ DE LEGARIA ANGEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ FERNANDEZ DE LEGARIA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ FERNANDEZ DE LEGARIA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANISOL SA | Consejero | 23/05/2016 | 26/06/2024 |
MANISOL SA | Consejero | 12/05/2014 | 23/05/2016 |
MANISOL SA | Consejero | 13/12/2010 | 12/05/2014 |
MARINA J.11 SA | Consejero | 25/01/2011 | |
MANISOL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ FERNANDEZ DE LEGARIA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ FERNANDEZ DE LEGARIA ANGEL
Empresa: MANISOL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alvarez Fernandez De Legaria Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 5946, I/A 11 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-29
Empresa: MANISOL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alvarez Fernandez De Legaria Angel
- Barroso Jarillo Francisco
- Rodriguez Esteban Carlos Manuel
- Teruel Villar Crispulo
- Teruel Villar Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275, L 4182, F 123, S 8, H MA 5946, I/A 10 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-29
Empresa: MANISOL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alvarez Fernandez De Legaria Angel
- Barroso Jarillo Francisco
- Farfan Subiri Francisco
- Rodriguez Esteban Carlos Manuel
- Teruel Villar Crispulo
- Teruel Villar Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275, L 4182, F 123, S 8, H MA 5946, I/A 10 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-29
Empresa: MANISOL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alvarez Fernandez De Legaria Angel
- Barroso Jarillo Francisco
- Farfan Subiri Francisco
- Rodriguez Esteban Carlos Manuel
- Teruel Villar Crispulo
- Teruel Villar Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225, L 138, F 49, S 8, H MA 5946, I/A 9 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-29
Empresa: MANISOL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alvarez Fernandez De Legaria Angel
- Barroso Jarrillo Francisco
- Farfan Subiri Francisco
- Rodriguez Esteban Carlos Manuel
- Teruel Villar Crispulo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225, L 138, F 49, S 8, H MA 5946, I/A 9 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-29
Empresa: MARINA J.11 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alvarez Fernandez De Legaria Angel
- Barroso Jarrillo Francisco
- Farfan Subiri Francisco
- Rodriguez Esteban Carlos Manuel
- Taillefer Souviron Juan Jose
- Teruel Villar Crispulo
- Teruel Villar Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2041, L 954, F 82, S 8, H MA 29750, I/A 5 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-29
Empresa: MANISOL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alvarez Fernandez De Legaria Angel
- Barroso Jarrillo Francisco
- Farfan Subiri Francisco
- Rodriguez Esteban Carlos Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225, L 138, F 49, S 8, H MA 5946, I/A 8 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-29
Empresa: MANISOL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvarez Fernandez De Legaria Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225, L 138, F 49, S 8, H MA 5946, I/A 7 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-29
Información de ALVAREZ FERNANDEZ DE LEGARIA ANGEL
Mostramos los datos de ALVAREZ FERNANDEZ DE LEGARIA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ FERNANDEZ DE LEGARIA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos