ALVAREZ FAJARDO MIGUEL-ANGEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ FAJARDO MIGUEL-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ FAJARDO MIGUEL-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERIGRAFIA ANCIN SAL | Administrador Solidario | 14/03/2016 | |
LAYME SL | Administrador Unico | 12/05/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ FAJARDO MIGUEL-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ FAJARDO MIGUEL-ANGEL
Empresa: BALABRAS SERVICIOS HOTELEROS SL
Liquidador Solidario
- Alvarez Fajardo Miguel-angel
- Ariño Altuna Miren Edurne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7076, L 4379, F 85, S 8, H V 81301, I/A 2 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-46
Empresa: BALABRAS SERVICIOS HOTELEROS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Fajardo Miguel-angel
- Ariño Altuna Miren Edurne
Liquidador Solidario
- Alvarez Fajardo Miguel-angel
- Ariño Altuna Miren Edurne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7076, L 4379, F 85, S 8, H V 81301, I/A 2 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-46
Empresa: SERIGRAFIA ANCIN SAL
Administrador Solidario
- Alvarez Fajardo Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 170, S 8, H SS 10173, I/A 7 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-20
Empresa: SERIGRAFIA ANCIN SAL
Administrador Solidario
- Alvarez Fajardo Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 170, S 8, H SS 10173, I/A 7 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-20
Empresa: LAYME SL
Administrador Unico
- Alvarez Fajardo Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 24, S 8, H SS 5285, I/A 8 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-20
Empresa: LAYME SL
Administrador Solidario
- Alvarez Alvarez Enrique
- Alvarez Fajardo Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 24, S 8, H SS 5285, I/A 8 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-20
Empresa: SERIGRAFIA ANCIN SAL
Administrador Solidario
- Alvarez Alvarez Enrique
- Alvarez Fajardo Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 170, S 8, H SS 10173, I/A 5 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-20
Información de ALVAREZ FAJARDO MIGUEL-ANGEL
Mostramos los datos de ALVAREZ FAJARDO MIGUEL-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ FAJARDO MIGUEL-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos