ALVAREZ DORRONSORO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ALVAREZ DORRONSORO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ DORRONSORO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONDAREA 108 SL | Presidente | 28/01/2020 | |
ONDAREA 108 SL | Consejero | 28/01/2020 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ DORRONSORO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ DORRONSORO MARIA DOLORES
Empresa: SIFRA FERRETERIA SL
Consejero
- Alvarez Cantero Ramon
- Alvarez Dorronsoro Javier
- Alvarez Dorronsoro Juan Antonio
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
- Sanchez Alvarez Montserrat
Presidente
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 208, S 8, H SS 42388, I/A 3 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Empresa: ONDAREA 108 SL
Consejero
- Alvarez Cantero Ramon
- Alvarez Dorronsoro Javier
- Alvarez Dorronsoro Juan Antonio
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
- Sanchez Alvarez Montserrat
Presidente
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 212, S 8, H SS 42390, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-20
Empresa: SIFRA FERRETERIA SL
Consejero
- Alvarez Cantero Ramon
- Alvarez Dorronsoro Javier
- Alvarez Dorronsoro Juan Antonio
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
- Sanchez Alvarez Montserrat
Presidente
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 199, S 8, H SS 42388, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-20
Consejero
- Alvarez Cantero Ramon
- Alvarez Dorronsoro Javier
- Alvarez Dorronsoro Juan Antonio
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
- Sanchez Alvarez Montserrat
Presidente
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 162, S 8, H SS 3869, I/A 17 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-20
Consejero
- Alvarez Cantero Ramon
- Alvarez Dorronsoro Javier
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
Presidente
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 162, S 8, H SS 3869, I/A 16 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-20
Presidente
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 153, S 8, H SS 3869, I/A 12 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-20
Consejero
- Alvarez Cantero Ramon
- Alvarez Dorronsoro Javier
- Alvarez Dorronsoro Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 153, S 8, H SS 3869, I/A 11 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-20
Información de ALVAREZ DORRONSORO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ALVAREZ DORRONSORO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ DORRONSORO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos