ALVAREZ DEL OLMO HERMINIO RAMON
Informe ejecutivo de ALVAREZ DEL OLMO HERMINIO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ DEL OLMO HERMINIO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVAREZ PEON HERMANOS SL | Administrador Mancomunado | 02/04/2024 | |
BRANIANTE SL | Administrador Unico | 09/03/2021 | |
BRANIANTE SL | Socio Unico | 09/03/2021 | |
NORTAVELINOS SL | Socio Unico | 12/03/2019 | |
NORTAVELINOS SL | Administrador Unico | 12/03/2019 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ DEL OLMO HERMINIO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ DEL OLMO HERMINIO RAMON
Empresa: ALVAREZ PEON HERMANOS SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Del Olmo Herminio Ramon
- Prieto De Requeta Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 31, S 8, H AS 15271, I/A 9 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-33
Empresa: ALVAREZ PEON HERMANOS SL
Administrador Unico
- Alvarez Del Olmo Herminio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 31, S 8, H AS 15271, I/A 9 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-33
Empresa: BRANIANTE SL
Administrador Unico
- Alvarez Del Olmo Herminio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41577 , F 150, S 8, H M 736611, I/A 1 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: BRANIANTE SL
Socio Único
- Alvarez Del Olmo Herminio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41577 , F 150, S 8, H M 736611, I/A 1 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: NORTAVELINOS SL
Administrador Unico
- Alvarez Del Olmo Herminio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4342 , F 180, S 8, H AS 54912, I/A 1 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-33
Empresa: NORTAVELINOS SL
Socio Único
- Alvarez Del Olmo Herminio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4342 , F 180, S 8, H AS 54912, I/A 1 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-33
Empresa: ALVAREZ PEON HERMANOS SL
Administrador Unico
- Alvarez Del Olmo Herminio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 30, S 8, H AS 15271, I/A 7 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-33
Información de ALVAREZ DEL OLMO HERMINIO RAMON
Mostramos los datos de ALVAREZ DEL OLMO HERMINIO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ DEL OLMO HERMINIO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos