ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES Y DE HEREDIA NIC
Informe ejecutivo de ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES Y DE HEREDIA NIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES Y DE HEREDIA NIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NICALASTUR SL | Consejero | 12/01/2022 | |
NICALASTUR SL | Vicepresidente | 12/01/2022 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES Y DE HEREDIA NIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES Y DE HEREDIA NIC
Empresa: PENSIONS CAIXA 60 FP
Miem.Com.Ctr
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Nic
- Antunez Cid Jose
- Barriuso Vicario Maximiano
- Domingo Gutierrez Luis
- Lopez Fernandez Luis
- Pablo Gonzalez Diaz
- Roldan Collado Gregorio
- Rubio Nuñez Pedro Jose
- Simon Muñoz Alfonso
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664041, I/A 10 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: VALRRUBIO SICAV
Consejero
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Mar
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Nic
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y Silva Nicolas
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41008 , F 123, S 8, H M 280413, I/A 55 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
Empresa: VALRRUBIO SICAV
Apoderado
Consejero
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Mar
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Nic
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41008 , F 122, S 8, H M 280413, I/A 54 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: NICALASTUR SL
Consejero
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Mar
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Nic
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y Silva Nicolas
Vicepresidente
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Nic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17789 , F 105, S 8, H M 306795, I/A 7 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 60 FP
Miem.Com.Ctr
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Nic
- Antunez Cid Jose
- Barriuso Vicario Maximiano
- Beltran Yague Juan Jose
- Domingo Gutierrez Luis
- Lopez Fernandez Luis
- Pablo Gonzalez Diaz
- Roldan Collado Gregorio
- Simon Muñoz Alfonso
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37227 , F 47, S 8, H M 664041, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Empresa: MUTUALIDAD DEL CLERO FP
EntidDeposit
Miem.Com.Ctr
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Nic
- Antunez Cid Jose
- Barriuso Vicario Maximiano
- Beltran Yague Juan Jose
- Domingo Gutierrez Luis
- Lopez Fernandez Luis
- Pablo Gonzalez Diaz
- Roldan Collado Gregorio
- Simon Muñoz Alfonso
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8967 , F 194, S 8, H M 1954, I/A 29 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-28
Empresa: MUTUALIDAD DEL CLERO FP
Miem.Com.Ctr
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Nic
- Antunez Cid Jose
- Barriuso Vicario Maximiano
- Beltran Yague Juan Jose
- Domingo Gutierrez Luis
- Lopez Fernandez Luis
- Pablo Gonzalez Diaz
- Roldan Collado Gregorio
- Simon Muñoz Alfonso
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8967 , F 193, S 8, H M 1954, I/A 28 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Empresa: MUTUALIDAD DEL CLERO FP
Miem.Com.Ctr
- Aboin Martin Gregorio
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Nic
- Antunez Cid Jose
- Beltran Yague Juan Jose
- Blanco Rodriguez Amadeo
- Domingo Gutierrez Luis
- Gonzalez Diaz Pablo
- Lopez Fernandez Luis
- Villalobos Barriuso Secundino
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8967 , F 193, S 8, H M 1954, I/A 28 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Empresa: MUTUALIDAD DEL CLERO FP
Miem.Com.Ctr
- Aboin Martin Gregorio
- Alvarez De Las Asturias Bohorques Y De Heredia Nic
- Antunez Cid Jose
- Blanco Rodriguez Amadeo
- Villalobos Barriuso Secundino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8967 , F 192, S 8, H M 1954, I/A 24 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Información de ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES Y DE HEREDIA NIC
Mostramos los datos de ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES Y DE HEREDIA NIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES Y DE HEREDIA NIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos