ALVAREZ CORDERO JOSE FELIX
Informe ejecutivo de ALVAREZ CORDERO JOSE FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALVAREZ CORDERO JOSE FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZONA NORTE GESTION DE SALUD SL | Socio Unico | 19/12/2016 | 30/12/2021 |
ZONA NORTE GESTION DE SALUD SL | Administrador Solidario | 30/12/2021 | |
GESTION INTEGRAL TURISTICA FELIX ALVAREZ SL | Liquidador | 10/03/2014 | 10/03/2014 |
GESTION INTEGRAL TURISTICA FELIX ALVAREZ SL | Administrador Unico | 10/03/2014 | |
BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO SA | Apoderado | 07/12/2012 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ CORDERO JOSE FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ CORDERO JOSE FELIX
Empresa: ZONA NORTE GESTION DE SALUD SL
Administrador Solidario
- Alvarez Cordero Jose Felix
- Pino Pazos Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069, L 3069, F 203, S 8, H PO 37226, I/A 7 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-36
Empresa: ZONA NORTE GESTION DE SALUD SL
Socio Único
- Alvarez Cordero Jose Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069, L 3069, F 203, S 8, H PO 37226, I/A 6 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-36
Liquidador
- Alvarez Cordero Jose Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320, L 3320, F 195, S 8, H PO 42824, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-36
Administrador Unico
- Alvarez Cordero Jose Felix
Liquidador
- Alvarez Cordero Jose Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320, L 3320, F 195, S 8, H PO 42824, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-36
Empresa: BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO SA
Apoderado
- Alvarez Buylla Menendez Tomas
- Alvarez Cordero Jose Felix
- Iglesias Amunategui Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 164, S 8, H AS 8140, I/A 40 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-33
Información de ALVAREZ CORDERO JOSE FELIX
Mostramos los datos de ALVAREZ CORDERO JOSE FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ CORDERO JOSE FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos