ALVAREZ CEBRIAN MARIA
Informe ejecutivo de ALVAREZ CEBRIAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ CEBRIAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISMO. ESTUDIOS TECNICOS DE RESTAURACION Y REHABILITACION SL | Administrador Unico | 09/09/2015 | 12/02/2016 |
ISMO. ESTUDIOS TECNICOS DE RESTAURACION Y REHABILITACION SL | Administrador Unico | 24/08/2011 | 14/05/2013 |
ISMO. ESTUDIOS TECNICOS DE RESTAURACION Y REHABILITACION SL | Administrador Solidario | 24/08/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ CEBRIAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ CEBRIAN MARIA
Administrador Unico
- Alvarez Cebrian Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 171, S 8, H C 47529, I/A 5 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-15
Administrador Unico
- Alvarez Cebrian Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 171, S 8, H C 47529, I/A 4 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-15
Administrador Unico
- Alvarez Cebrian Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 171, S 8, H C 47529, I/A 3 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-15
Administrador Unico
- Alvarez Cebrian Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 170, S 8, H C 47529, I/A 2 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-15
Administrador Solidario
- Alvarez Cebrian Maria
- Lopez Blanco Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 170, S 8, H C 47529, I/A 2 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-15
Información de ALVAREZ CEBRIAN MARIA
Mostramos los datos de ALVAREZ CEBRIAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ CEBRIAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos