ALVAREZ CASAL SERAFIN
Informe ejecutivo de ALVAREZ CASAL SERAFIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALVAREZ CASAL SERAFIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALICATE SL | Consejero Delegado Solidario | 29/03/2022 | |
GALICATE SL | Presidente | 29/03/2022 | |
GALICATE SL | Consejero | 29/03/2022 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ CASAL SERAFIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ CASAL SERAFIN
Empresa: FRUTAS SERAFIN SL
Administrador Unico
- Alvarez Casal Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710, L 2710, F 201, S 8, H PO 30194, I/A 7 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-36
Empresa: AGUACATES ALVAREZ SL
Administrador Unico
- Alvarez Casal Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4201, L 4201, F 51, S 8, H PO 62181, I/A 2 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-36
Empresa: GALICATE SL
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Casal Serafin
- Castro Castro Vanesa
- RADERUSA SL
Consejero
- Alvarez Casal Serafin
- Castro Castro Vanesa
- RADERUSA SL
Presidente
- Alvarez Casal Serafin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306, L 4306, F 151, S 8, H PO 66056, I/A 2 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-36
Empresa: GALICATE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Casal Serafin
- Castro Castro Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306, L 4306, F 151, S 8, H PO 66056, I/A 2 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-36
Empresa: LEKIFRUIT SA
Liquidador Solidario
- Alvarez Casal Serafin
- Alvarez Lomba Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214, L 3214, F 26, S 8, H PO 40459, I/A 2 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-36
Empresa: LEKIFRUIT SA
Consejero
Presidente
- Alvarez Casal Serafin
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214, L 3214, F 26, S 8, H PO 40459, I/A 2 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-36
Empresa: LEKIFRUIT SA
Liquidador Solidario
- Alvarez Casal Serafin
- Alvarez Lomba Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214, L 3214, F 26, S 8, H PO 40459, I/A 2 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-36
Empresa: GALICATE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Casal Serafin
- Castro Castro Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306, L 4306, F 150, S 8, H PO 66056, I/A 1 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-36
Empresa: AGUACATES ALVAREZ SL
Administrador Unico
- Alvarez Casal Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4201, L 4201, F 50, S 8, H PO 62181, I/A 1 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-36
Empresa: AGUACATES ALVAREZ SL
Socio Único
- Alvarez Casal Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4201, L 4201, F 50, S 8, H PO 62181, I/A 1 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-36
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ CASAL SERAFIN
Mostramos los datos de ALVAREZ CASAL SERAFIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ CASAL SERAFIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos