ALVAREZ CANIVELL IGNACIO
Informe ejecutivo de ALVAREZ CANIVELL IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ CANIVELL IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELECOM INFRASTRUCTURE PARTNERS (SPAIN) SL | Administrador Solidario | 12/01/2023 | |
TELECOM INFRASTRUCTURE PARTNERS (SPAIN) SL | Apoderado | 29/12/2021 | |
PRA IBERIA SL | Apoderado | 05/04/2018 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ CANIVELL IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ CANIVELL IGNACIO
Administrador Solidario
- Alvarez Canivell Ignacio
- Mendez Ceroni Felipe Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42339 , F 9, S 8, H M 749423, I/A 8 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Administrador Unico
- Alvarez Canivell Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42339 , F 9, S 8, H M 749423, I/A 8 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Administrador Unico
- Alvarez Canivell Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42339 , F 8, S 8, H M 749423, I/A 5 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-28
Apoderado
- Alvarez Canivell Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42339 , F 6, S 8, H M 749423, I/A 4 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: PRA IBERIA SL
Apoderado
- Alvarez Canivell Ignacio
- Soares De Oliveira Lopes Saraiva Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30565 , F 186, S 8, H M 94984, I/A 46 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Información de ALVAREZ CANIVELL IGNACIO
Mostramos los datos de ALVAREZ CANIVELL IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ CANIVELL IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos