ALVAREZ CABEZA SILVINO
Informe ejecutivo de ALVAREZ CABEZA SILVINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ CABEZA SILVINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIPAJOPACA SL | Apoderado | 09/05/2019 | |
ALQUILERES SILCASA SL | Apoderado | 09/02/2009 | |
CONSTRUCCIONES SILCA SA | Apoderado | 06/02/2009 | |
PROMOCIONES SIERO SA | Apoderado | 02/02/2009 | |
PROMOCIONES FERALCA SA | Apoderado Solidario | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ CABEZA SILVINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ CABEZA SILVINO
Empresa: SIPAJOPACA SL
Apoderado
- Alvarez Cabeza Silvino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4275 , F 189, S 8, H AS 51937, I/A 2 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-33
Empresa: ALQUILERES SILCASA SL
Apoderado
- Alvarez Cabeza Silvino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 129, S 8, H AS 16004, I/A 8 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-33
Empresa: ALQUILERES SILCASA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Cabeza Silvino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 129, S 8, H AS 16004, I/A 7 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-33
Empresa: CONSTRUCCIONES SILCA SA
Apoderado
- Alvarez Cabeza Silvino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 96, S 8, H AS 4287, I/A 12 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-33
Empresa: CONSTRUCCIONES SILCA SA
Administrador Solidario
- Alvarez Cabeza Silvino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 96, S 8, H AS 4287, I/A 11 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-33
Empresa: PROMOCIONES SIERO SA
Apoderado
- Alvarez Cabeza Silvino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 106, S 8, H AS 14207, I/A 12 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-33
Empresa: PROMOCIONES SIERO SA
Administrador Solidario
- Alvarez Cabeza Silvino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 106, S 8, H AS 14207, I/A 11 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-33
Empresa: PROMOCIONES FERALCA SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Cabeza Silvino
- Fernandez Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 212, S 8, H AS 4780, I/A 12 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-33
Empresa: PROMOCIONES FERALCA SA
Administrador Solidario
- Alvarez Cabeza Silvino
- Fernandez Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 211, S 8, H AS 4780, I/A 11 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-33
Información de ALVAREZ CABEZA SILVINO
Mostramos los datos de ALVAREZ CABEZA SILVINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ CABEZA SILVINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos