ALVAREZ BLAZQUEZ MARIA ELENA
Informe ejecutivo de ALVAREZ BLAZQUEZ MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ BLAZQUEZ MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TYSONCARRASCO INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado | 17/05/2021 | |
ONMOVIL COMUNICACIONES MOVILES SL | Apoderado | 09/07/2020 | |
TYSON CLICK & LIVE SL | Apoderado | 09/07/2020 | |
TYSON ROLLING HOME SL | Apoderado | 09/07/2020 | |
QUALITYSAVER TELECOM SL | Apoderado Solidario | 08/07/2020 | |
TYSONCARRASCO INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado Solidario | 07/07/2020 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ BLAZQUEZ MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ BLAZQUEZ MARIA ELENA
Apoderado
- Alvarez Blazquez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36307 , F 120, S 8, H M 652341, I/A 4 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Apoderado
- Alvarez Blazquez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40387 , F 123, S 8, H M 717419, I/A 2 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
Empresa: TYSON ROLLING HOME SL
Apoderado
- Alvarez Blazquez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40650 , F 104, S 8, H M 721363, I/A 2 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
Empresa: TYSON CLICK & LIVE SL
Apoderado
- Alvarez Blazquez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40650 , F 93, S 8, H M 721362, I/A 2 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
Empresa: QUALITYSAVER TELECOM SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Blazquez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19679 , F 30, S 8, H M 346139, I/A 3 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Blazquez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36307 , F 119, S 8, H M 652341, I/A 3 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Información de ALVAREZ BLAZQUEZ MARIA ELENA
Mostramos los datos de ALVAREZ BLAZQUEZ MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ BLAZQUEZ MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos