ALVAREZ BARRIO DAVID
Informe ejecutivo de ALVAREZ BARRIO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ BARRIO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIZARRAS AS TRABAZAS SL | Administrador Unico | 15/06/2015 | 15/07/2022 |
PIZARRAS DAL SA | Administrador Unico | 20/06/2014 | 15/07/2022 |
PIZARRAS AS TRABAZAS SL | Administrador Unico | 09/03/2009 | 15/06/2015 |
PIZARRAS DAL SA | Administrador Unico | 26/12/2008 | 20/06/2014 |
PIZARRAS AS TRABAZAS SL | Administrador Mancomunado | 09/03/2009 | |
PIZARRAS DAL SA | Administrador Mancomunado | 26/12/2008 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ BARRIO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ BARRIO DAVID
Empresa: PIZARRAS DAL SA
Administrador Unico
- Alvarez Barrio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219 , F 110, S 8, H OR 2114, I/A 11 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-32
Empresa: PIZARRAS AS TRABAZAS SL
Administrador Unico
- Alvarez Barrio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 142, S 8, H OR 2352, I/A 9 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-32
Empresa: PIZARRAS AS TRABAZAS SL
Administrador Unico
- Alvarez Barrio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 141, S 8, H OR 2352, I/A 6 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-32
Empresa: PIZARRAS AS TRABAZAS SL
Administrador Unico
- Alvarez Barrio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 141, S 8, H OR 2352, I/A 6 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-32
Empresa: PIZARRAS DAL SA
Administrador Unico
- Alvarez Barrio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219 , F 109, S 8, H OR 2114, I/A 8 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-32
Empresa: PIZARRAS DAL SA
Administrador Unico
- Alvarez Barrio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219 , F 109, S 8, H OR 2114, I/A 8 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-32
Empresa: PIZARRAS AS TRABAZAS SL
Administrador Unico
- Alvarez Barrio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 141, S 8, H OR 2352, I/A 5 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-32
Empresa: PIZARRAS AS TRABAZAS SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Barrio David
- Garcia Prieto Claudina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 141, S 8, H OR 2352, I/A 5 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-32
Empresa: PIZARRAS DAL SA
Administrador Unico
- Alvarez Barrio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219 , F 109, S 8, H OR 2114, I/A 7 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-13-32
Empresa: PIZARRAS DAL SA
Administrador Mancomunado
- Alvarez Barrio David
- Garcia Prieto Claudina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219 , F 109, S 8, H OR 2114, I/A 7 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-13-32
Información de ALVAREZ BARRIO DAVID
Mostramos los datos de ALVAREZ BARRIO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ BARRIO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos