ALVAREZ BARRERA ROBERTO
Informe ejecutivo de ALVAREZ BARRERA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ BARRERA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M Y T INOX CANARIAS SL | Administrador Unico | 30/12/2016 | |
LITORAL SUR ELECT Y TELEC SL | Socio Unico | 16/10/2012 | |
LITORAL SUR ELECT Y TELEC SL | Administrador Unico | 16/10/2012 | |
GRAFISMO 2012 SL | Administrador Unico | 11/05/2012 | |
ARIDOS MONTAÑA AMARILLA SL | Socio Unico | 10/11/2011 | |
ARIDOS MONTAÑA AMARILLA SL | Administrador Unico | 10/11/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ BARRERA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ BARRERA ROBERTO
Administrador Unico
- Alvarez Barrera Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 9, S 8, H TF 50407, I/A 4 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-38
Empresa: M Y T INOX CANARIAS SL
Administrador Unico
- Alvarez Barrera Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 99, S 8, H TF 58255, I/A 1 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-8-38
Empresa: LITORAL SUR ELECT Y TELEC SL
Administrador Unico
- Alvarez Barrera Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3198 , F 106, S 8, H TF 49089, I/A 2 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-38
Empresa: LITORAL SUR ELECT Y TELEC SL
Nuevo Socio Único
- Alvarez Barrera Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3198 , F 106, S 8, H TF 49089, I/A 2 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-38
Administrador Unico
- Alvarez Barrera Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 8, S 8, H TF 50407, I/A 2 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-38
Nuevo Socio Único
- Alvarez Barrera Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 8, S 8, H TF 50407, I/A 2 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-38
Empresa: GRAFISMO 2012 SL
Administrador Unico
- Alvarez Barrera Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230 , F 54, S 8, H TF 50189, I/A 1 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-38
Empresa: ARIDOS MONTAÑA AMARILLA SL
Administrador Unico
- Alvarez Barrera Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 89, S 8, H TF 49375, I/A 1 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-38
Empresa: ARIDOS MONTAÑA AMARILLA SL
Socio Único
- Alvarez Barrera Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 89, S 8, H TF 49375, I/A 1 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-38
Información de ALVAREZ BARRERA ROBERTO
Mostramos los datos de ALVAREZ BARRERA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ BARRERA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos