ALVAREZ ARIZA PATRICIA
Informe ejecutivo de ALVAREZ ARIZA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ ARIZA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESONAC GRAPHITE SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 08/02/2024 | |
RESONAC GRAPHITE SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 25/01/2021 | |
RESONAC GRAPHITE SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 25/09/2019 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ ARIZA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ ARIZA PATRICIA
Empresa: RESONAC GRAPHITE SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Ariza Patricia
- Arcay Beade Manuel
- Enriquez Andaluz Alberto
- Rifon Lastra Pablo
- Torrado Cerdeiriña Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682 , F 224, S 8, H C 14580, I/A 57 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-15
Empresa: SHOWA DENKO CARBON SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Ariza Patricia
- Arcay Beade Manuel
- Enriquez Andaluz Alberto
- Germade Mosquera David
- Torrado Cerdeiriña Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682 , F 219, S 8, H C 14580, I/A 46 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-15
Empresa: SHOWA DENKO CARBON SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Ariza Patricia
- Arcay Beade Manuel
- Enriquez Andaluz Alberto
- Torrado Cerdeiriña Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682 , F 8, S 8, H C 14580, I/A 41 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-15
Empresa: SGL CARBON HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Ariza Patricia
- Arcay Beade Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025 , F 17, S 8, H C 36932, I/A 21 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-15
Información de ALVAREZ ARIZA PATRICIA
Mostramos los datos de ALVAREZ ARIZA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ ARIZA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos