ALVAREZ ALONSO CELSO
Informe ejecutivo de ALVAREZ ALONSO CELSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ ALONSO CELSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COOPERATIVA MECANICA FABRICADOS COMEFA SCOOP ASTUR | Interventor | 01/10/2012 | |
COOPERATIVA MECANICA FABRICADOS COMEFA SCL | Interventor | 06/06/2012 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ ALONSO CELSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ ALONSO CELSO
Interventor
- Alvarez Alonso Celso
- Rego Alvarez Daniel
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 203, S 8, H AS 20199, I/A 10 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-33
Interventor
- Alvarez Alonso Celso
- Rego Alvarez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 202, S 8, H AS 20199, I/A 8 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-33
Interventor
- Alvarez Alonso Celso
- Rego Alvarez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 19, S 8, H AS 20199, I/A 7 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-33
Apoderado Solidario
Interventor
- Alvarez Alonso Celso
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 18, S 8, H AS 20199, I/A 6 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-33
Interventor
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 18, S 8, H AS 20199, I/A 6 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-33
Información de ALVAREZ ALONSO CELSO
Mostramos los datos de ALVAREZ ALONSO CELSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ ALONSO CELSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos