ALVAREZ ALBO JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ ALBO JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ ALBO JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BULEVAR LUGO SL | Socio Unico | 28/08/2014 | |
BULEVAR LUGO SL | Administrador Unico | 28/08/2014 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ ALBO JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ ALBO JOSE MIGUEL
Empresa: BULEVAR LUGO SL
Administrador Unico
- Alvarez Albo Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 157, S 8, H LU 13479, I/A 3 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-27
Empresa: BULEVAR LUGO SL
Administrador Solidario
- Alvarez Albo Jose Miguel
- Rey Lopez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 157, S 8, H LU 13479, I/A 3 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-27
Empresa: BULEVAR LUGO SL
Socio Único
- Alvarez Albo Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 157, S 8, H LU 13479, I/A 3 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-27
Empresa: BULEVAR LUGO SL
Administrador Solidario
- Alvarez Albo Jose Miguel
- Rey Lopez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 157, S 8, H LU 13479, I/A 2 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-27
Empresa: BULEVAR LUGO SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Albo Jose Miguel
- Lopez Alvarez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 157, S 8, H LU 13479, I/A 2 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-27
Empresa: BULEVAR LUGO SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Albo Jose Miguel
- Lopez Alvarez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 156, S 8, H LU 13479, I/A 1 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-27
Información de ALVAREZ ALBO JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de ALVAREZ ALBO JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ ALBO JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos