ALVAREZ ACOSTA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ALVAREZ ACOSTA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ ACOSTA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIERRAS DE APONTE SL | Socio Unico | 05/05/2011 | 12/05/2016 |
QUALITY ALVAREZ SL | Socio Unico | 05/04/2011 | 12/05/2016 |
TIERRAS DE APONTE SL | Administrador Unico | 05/05/2011 | 06/02/2015 |
QUALITY ALVAREZ SL | Administrador Unico | 05/04/2011 | 06/02/2015 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ ACOSTA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ ACOSTA JOSE MARIA
Empresa: TIERRAS DE APONTE SL
Administrador Unico
- Alvarez Acosta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3184 , F 97, S 8, H TF 48650, I/A 2 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-38
Empresa: QUALITY ALVAREZ SL
Administrador Unico
- Alvarez Acosta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3182 , F 68, S 8, H TF 48560, I/A 2 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-38
Empresa: TIERRAS DE APONTE SL
Administrador Unico
- Alvarez Acosta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3184 , F 96, S 8, H TF 48650, I/A 1 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38
Empresa: TIERRAS DE APONTE SL
Socio Único
- Alvarez Acosta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3184 , F 96, S 8, H TF 48650, I/A 1 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38
Empresa: QUALITY ALVAREZ SL
Administrador Unico
- Alvarez Acosta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3182 , F 67, S 8, H TF 48560, I/A 1 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-38
Empresa: QUALITY ALVAREZ SL
Socio Único
- Alvarez Acosta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3182 , F 67, S 8, H TF 48560, I/A 1 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-38
Información de ALVAREZ ACOSTA JOSE MARIA
Mostramos los datos de ALVAREZ ACOSTA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ ACOSTA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos