ALVARENGA GONZALEZ CINTHIA RAQUEL
Informe ejecutivo de ALVARENGA GONZALEZ CINTHIA RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVARENGA GONZALEZ CINTHIA RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO RAXELL FILIUX SL | Socio Unico | 14/04/2016 | |
PROYECTOS Y EJECUCIONES FERROVIARIAS SL | Socio Unico | 28/08/2014 |
VINCULACIONES DE ALVARENGA GONZALEZ CINTHIA RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVARENGA GONZALEZ CINTHIA RAQUEL
Empresa: GRUPO RAXELL FILIUX SL
Nuevo Socio Único
- Alvarenga Gonzalez Cinthia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31244 , F 47, S 8, H M 562358, I/A 3 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-28
Socio Único
- Alvarenga Gonzalez Cinthia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22553 , F 113, S 8, H M 403153, I/A 9 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
Administrador Unico
- Alvarenga Gonzalez Cinthia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22553 , F 112, S 8, H M 403153, I/A 5 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Administrador Unico
- Alvarenga Gonzalez Cinthia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22553 , F 111, S 8, H M 403153, I/A 4 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-28
Información de ALVARENGA GONZALEZ CINTHIA RAQUEL
Mostramos los datos de ALVARENGA GONZALEZ CINTHIA RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVARENGA GONZALEZ CINTHIA RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos