ALVARELLOS MACEIRA FRANCISCO
Informe ejecutivo de ALVARELLOS MACEIRA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVARELLOS MACEIRA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESEÑO E PRODUCTOS INFORMATICOS SL | Socio Unico | 15/07/2009 | |
DESEÑO E PRODUCTOS INFORMATICOS SL | Administrador Unico | 15/07/2009 |
VINCULACIONES DE ALVARELLOS MACEIRA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVARELLOS MACEIRA FRANCISCO
Empresa: A NOSA INTERNET SLL
Liquidador Unico
- Alvarellos Maceira Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 75, S 8, H SC 49025, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-15
Empresa: A NOSA INTERNET SLL
Administrador Unico
- Alvarellos Maceira Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 75, S 8, H SC 49025, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-15
Empresa: A NOSA INTERNET SLL
Administrador Unico
- Alvarellos Maceira Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 73, S 8, H SC 49025, I/A 1 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-15
Empresa: TAMBRE PIEL SL
Administrador Solidario
- Alvarellos Maceira Francisco
- Alvarellos Maceira Javier
- Alvarellos Maceira Jose Antonio
- Alvarellos Maceira Maria Isabel
- Alvarellos Maceira Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 94, S 8, H SC 16499, I/A 2 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-15
Empresa: DESEÑO E PRODUCTOS INFORMATICOS SL
Administrador Unico
- Alvarellos Maceira Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 73, S 8, H SC 38970, I/A 2 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-15
Empresa: DESEÑO E PRODUCTOS INFORMATICOS SL
Administrador Solidario
- Alvarellos Maceira Francisco
- Bañobre Dopico Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 73, S 8, H SC 38970, I/A 2 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-15
Empresa: DESEÑO E PRODUCTOS INFORMATICOS SL
Socio Único
- Alvarellos Maceira Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 73, S 8, H SC 38970, I/A 2 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-15
Información de ALVARELLOS MACEIRA FRANCISCO
Mostramos los datos de ALVARELLOS MACEIRA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVARELLOS MACEIRA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos