ALUSTIZA KAPANAGA AINHOA
Informe ejecutivo de ALUSTIZA KAPANAGA AINHOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALUSTIZA KAPANAGA AINHOA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EITB MEDIA SA | Apoderado | 15/07/2024 | |
EITB MEDIA SA | Apoderado | 11/05/2022 | |
EITB MEDIA SA | Apoderado | 09/12/2020 | |
GASTEIZ IRRATIA RADIO VITORIA SA | Apoderado | 25/06/2019 | |
EITB MEDIA SA | Apoderado | 11/06/2019 |
VINCULACIONES DE ALUSTIZA KAPANAGA AINHOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALUSTIZA KAPANAGA AINHOA
Empresa: EITB MEDIA SA
Apoderado
- Alustiza Kapanaga Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 5378,A , I/ 120 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-48
Empresa: EITB MEDIA SA
Apoderado
- Alustiza Kapanaga Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5964 , F 74, S 8, H BI 5378,A , I/ 115 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-48
Empresa: EITB MEDIA SA
Apoderado
- Alustiza Kapanaga Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5964 , F 67, S 8, H BI 5378,A , I/ 101 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-48
Empresa: GASTEIZ IRRATIA RADIO VITORIA SA
Apoderado
- Alustiza Kapanaga Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1662 , F 142, S 8, H VI 4089, I/A 82 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-01
Empresa: EUSKO IRRATIA-RADIODIFUSION VASCA SA
Apoderado
- Alustiza Kapanaga Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 98, S 8, H BI 4778,A , I/ 88 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-48
Empresa: EUSKAL TELEBISTA-TELEVISION VASCA SA
Apoderado
- Alustiza Kapanaga Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4415 , F 136, S 8, H BI 5378,A , I/ 93 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-48
Empresa: EITBNET SA
Apoderado
- Alustiza Kapanaga Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5374 , F 141, S 8, H BI 38183, I/A 44 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-48
Información de ALUSTIZA KAPANAGA AINHOA
Mostramos los datos de ALUSTIZA KAPANAGA AINHOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALUSTIZA KAPANAGA AINHOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos