ALTUNA MARTINEZ JAVIER
Informe ejecutivo de ALTUNA MARTINEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALTUNA MARTINEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRODOMESTICOS BEOTIBAR SL | Administrador Solidario | 29/12/2020 |
VINCULACIONES DE ALTUNA MARTINEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALTUNA MARTINEZ JAVIER
Empresa: ELECTRODOMESTICOS BEOTIBAR SL
Administrador Solidario
- Altuna Martinez Belen
- Altuna Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 55, S 8, H SS 29256, I/A 4 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
Empresa: ELECTRODOMESTICOS BEOTIBAR SL
Administrador Unico
- Altuna Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 55, S 8, H SS 29256, I/A 4 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
Administrador Unico
- Altuna Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 11, S 8, H SS 32611, I/A 3 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-20
Empresa: ELECTRODOMESTICOS BEOTIBAR SL
Administrador Unico
- Altuna Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 55, S 8, H SS 29256, I/A 3 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-20
Empresa: ELECTRODOMESTICOS BEOTIBAR SL
Administrador Solidario
- Altuna Martinez Belen
- Altuna Martinez Javier
- Martinez Pascual Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 55, S 8, H SS 29256, I/A 3 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-20
Administrador Unico
- Altuna Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 10, S 8, H SS 32611, I/A 1 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-20
Socio Único
- Altuna Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 10, S 8, H SS 32611, I/A 1 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-20
Empresa: ELECTRODOMESTICOS BEOTIBAR SL
Administrador Solidario
- Altuna Martinez Belen
- Altuna Martinez Javier
- Martinez Pascual Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 55, S 8, H SS 29256, I/A 2 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-20
Información de ALTUNA MARTINEZ JAVIER
Mostramos los datos de ALTUNA MARTINEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALTUNA MARTINEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos