ALTIMIRA TORRES ALBERTO
Informe ejecutivo de ALTIMIRA TORRES ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALTIMIRA TORRES ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIMAL TRADING SL | Administrador Unico | 10/07/2012 | 16/04/2024 |
URBOPE SL | Administrador Unico | 02/02/2011 | 29/05/2015 |
VINCULACIONES DE ALTIMIRA TORRES ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALTIMIRA TORRES ALBERTO
Empresa: FRIMAL TRADING SL
Administrador Unico
- Altimira Torres Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41167 , F 183, S 8, H B 365987, I/A 14 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: URBOPE SL
Administrador Unico
- Altimira Torres Alberto
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23220 , F 40, S 8, H B 49245, I/A 12 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-08
Empresa: FRIMAL TRADING SL
Administrador Unico
- Altimira Torres Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41167 , F 182, S 8, H B 365987, I/A 9 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-08
Empresa: URBOPE SL
Administrador Unico
- Altimira Torres Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23220 , F 40, S 8, H B 49245, I/A 11 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Información de ALTIMIRA TORRES ALBERTO
Mostramos los datos de ALTIMIRA TORRES ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALTIMIRA TORRES ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos