ALTAMIRANO SANCHEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de ALTAMIRANO SANCHEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALTAMIRANO SANCHEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESTILERIAS ALTAMIRANO SA | Administrador Unico | 02/04/2014 | 05/11/2018 |
ALMACENES DE RUTE SA | Secretario | 22/09/2014 | |
ALMACENES DE RUTE SA | Consejero | 22/09/2014 | |
DESTILERIAS ALTAMIRANO SA | Presidente | 04/06/2009 | 02/04/2014 |
DESTILERIAS ALTAMIRANO SA | Consejero | 04/06/2009 | 02/04/2014 |
VINCULACIONES DE ALTAMIRANO SANCHEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALTAMIRANO SANCHEZ ANTONIO
Empresa: DESTILERIAS ALTAMIRANO SA
Administrador Unico
- Altamirano Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 133, S 8, H CO 3426, I/A 11 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-14
Empresa: ALMACENES DE RUTE SA
Consejero
- Altamirano Sanchez Antonio
- Cordoba Aguilera Anselmo
- Molina Perez Diego
Presidente
Secretario
- Altamirano Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 27, S 8, H CO 1899, I/A 26 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-14
Empresa: DESTILERIAS ALTAMIRANO SA
Administrador Unico
- Altamirano Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 133, S 8, H CO 3426, I/A 10 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-14
Empresa: DESTILERIAS ALTAMIRANO SA
Consejero
Presidente
- Altamirano Sanchez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 133, S 8, H CO 3426, I/A 10 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-14
Empresa: DESTILERIAS ALTAMIRANO SA
Consejero
Presidente
- Altamirano Sanchez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 132, S 8, H CO 3426, I/A 9 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-14
Información de ALTAMIRANO SANCHEZ ANTONIO
Mostramos los datos de ALTAMIRANO SANCHEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALTAMIRANO SANCHEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos