ALTAMIRANO NAVARRO MARIA LUZ
Informe ejecutivo de ALTAMIRANO NAVARRO MARIA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALTAMIRANO NAVARRO MARIA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRAGO TEXTIL SL | Administrador Unico | 01/08/2014 |
VINCULACIONES DE ALTAMIRANO NAVARRO MARIA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALTAMIRANO NAVARRO MARIA LUZ
Empresa: AGRO-ISORANA SL
Administrador Unico
- Altamirano Navarro Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2340 , F 90, S 8, H TF 29088, I/A 5 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-38
Empresa: SUCESORES DE MIGUEL HERREROS SA
Administrador Unico
- Altamirano Navarro Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 115, S 8, H TF 5564, I/A 40 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-38
Empresa: GESTION DE ACTIVOS ISORANA SL
Administrador Unico
- Altamirano Navarro Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 131, S 8, H TF 41303, I/A 9 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-38
Empresa: DRAGO TEXTIL SL
Administrador Unico
- Altamirano Navarro Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24962 , F 35, S 8, H B 81576, I/A 10 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-08
Empresa: SUCESORES DE MIGUEL HERREROS SA
Administrador Unico
- Altamirano Navarro Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 153, S 8, H TF 5564, I/A 32 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-38
Empresa: AGRO-ISORANA SL
Administrador Unico
- Altamirano Navarro Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2340 , F 90, S 8, H TF 29088, I/A 4 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-38
Empresa: GESTION DE ACTIVOS ISORANA SL
Administrador Unico
- Altamirano Navarro Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 131, S 8, H TF 41303, I/A 8 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-38
Información de ALTAMIRANO NAVARRO MARIA LUZ
Mostramos los datos de ALTAMIRANO NAVARRO MARIA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALTAMIRANO NAVARRO MARIA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos