ALP SENBAY
Informe ejecutivo de ALP SENBAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALP SENBAY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLORMAR COSMETICS SL | Apoderado | 06/10/2011 | 06/10/2021 |
FLORMAR COSMETICS SL | Administrador Solidario | 25/05/2015 | 04/06/2021 |
FLORMAR COSMETICS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 14/03/2013 | 25/05/2015 |
FLORMAR COSMETICS SL | Consejero | 14/03/2013 | 25/05/2015 |
FLORMAR COSMETICS SL | Consejero Delegado | 14/03/2013 | 25/05/2015 |
VINCULACIONES DE ALP SENBAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALP SENBAY
Empresa: FLORMAR COSMETICS SL
Apoderado
- Alp Senbay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41829 , F 205, S 8, H B 398516, I/A 16 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-08
Empresa: FLORMAR COSMETICS SL
Administrador Solidario
- Alp Senbay
- Cem Senbay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41829 , F 204, S 8, H B 398516, I/A 15 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Empresa: FLORMAR COSMETICS SL
Administrador Solidario
- Alp Senbay
- Cem Senbay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41829 , F 202, S 8, H B 398516, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-08
Empresa: FLORMAR COSMETICS SL
Consejero Delegado
- Alberto Mascetti
- Alp Senbay
- Cem Senbay Zonana
Consejero Delegado Mancomunado
- Alp Senbay
Consejero
- Alberto Mascetti
- Alp Senbay
- Cem Senbay Zonana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41829 , F 202, S 8, H B 398516, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-08
Empresa: FLORMAR COSMETICS SL
Consejero Delegado
- Alp Senbay
Consejero Delegado Mancomunado
- Alp Senbay
Consejero
- Alp Senbay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41829 , F 202, S 8, H B 398516, I/A 6 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Empresa: FLORMAR COSMETICS SL
Apoderado
- Alp Senbay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41829 , F 200, S 8, H B 398516, I/A 4 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-08
Información de ALP SENBAY
Mostramos los datos de ALP SENBAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALP SENBAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos