ALOS DOMENECH JAVIER
Informe ejecutivo de ALOS DOMENECH JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALOS DOMENECH JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIALTO PARTNERS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 01/04/2022 | |
IBEROCRUCEROS SL | Apoderado Solidario | 26/07/2016 | |
HOLDING DIVISION IBEROCRUCEROS SL | Apoderado Solidario | 24/05/2016 |
VINCULACIONES DE ALOS DOMENECH JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALOS DOMENECH JAVIER
Empresa: DEALZ ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcoverro Escartin Silvia
- Alos Domenech Javier
- Beltran Gimenez Angel
- Beltran Gimenez Angel
- Burton Michelle Andrea
- Camber Aaron Gary
- Ellis Roy George
- Evans Sion
- German Garrido Roberto
- German Garrido Roberto
- German Garrido Roberto
- Hernandez Colet Gerard
- Kuldeep Khutan
- Lopez Diaz Miren Itxaso
- Lowe David
- Merrick Joseph
- Rizvi Aqeel
- Villamizar Garcia Alvaro
- Villamizar Garcia Alvaro
- Villamizar Garcia Alvaro
- Von Tourtchaninoff Ana Madelen Elina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 25, S 8, H M 568116, I/A 34 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-28
Empresa: GALAXY SPAIN OPCO SL
Apoderado Solidario
- Alegre Pich-aguilera Cayetano
- Alos Domenech Javier
- Auger Portillo Alejandro
- Kirchner Baliu Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48227 , F 154, S 8, H B 576648, I/A 2 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Empresa: CED SPAIN SA
Apoderado
- Alos Domenech Javier
- Aznar Gracia Fernando
- Belaman Pintado Julio
- Carbonell Torres Jordi
- Carbonell Torres Jordi
- Carbonell Torres Jordi
- Fauste Duque Fernando
- Fauste Duque Fernando
- Fauste Duque Fernando
- Gallon Perez Maria Isabel
- Garcia Gravi Marta
- Gayon Perez Maria Isabel
- Gayon Perez Maria Isabel
- Jimeno Gutierrez Jose Manuel
- Martinez Arcas Alberto
- Martinez Arcas Alberto
- Mont Castro Laura
- Mora Caballero Mireia
- Mora Caballero Mireia
- Mora Caballero Mireia
- Rubiano Almendro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40456 , F 78, S 8, H M 718389, I/A 3 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: CUARZO PRODUCCIONES SL
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Alos Domenech Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31463 , F 30, S 8, H M 268592, I/A 39 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: CUARZO PRODUCCIONES SL
Vicesecretario No Consejero
- Alos Domenech Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31463 , F 26, S 8, H M 268592, I/A 34 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: IBEROCRUCEROS SL
Apoderado Solidario
- Alos Domenech Javier
- Cheng Zhang Wen Wen
- Igea Arriazu Maria
- Paya Pujado Alejandro
- Wang Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24333 , F 217, S 8, H M 437566, I/A 10 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Empresa: HOLDING DIVISION IBEROCRUCEROS SL
Apoderado Solidario
- Alos Domenech Javier
- Cheng Zhang Wen Wen
- Igea Arriazu Maria
- Paya Pujado Alejandro
- Wang Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25106 , F 33, S 8, H M 436660, I/A 11 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Empresa: BRANDELIRIAL SL
Apoderado
- Alcoverro Escartin Silvia
- Alos Domenech Javier
- Hernandez Colet Gerard
- Igea Arriazu Maria
- Lopez Diaz Miren Itxaso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31570 , F 216, S 8, H M 568116, I/A 2 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
Empresa: INTERIURA INTERRECHT SA
Administrador Unico
Apoderado
- Alos Domenech Javier
- Guallar Perez Joaquim
- Martin Ehlen Alexandra
- Orfila Sintes Rafael
- Xercavins Lluch Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 42, S 8, H B 12761, I/A 45 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-08
Empresa: SPA SON ANTEM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Antonucci-sims Heather Marie
- Burrys Handlon Carolyn
- Burrys Handlon Carolyn
- Churchill Mark Christopher Alan
- Dedman Katrina
- Dowling Lee Antony
- Dowling Lee Antony
- Dowling Lee Antony
- Evans Tammy Lynn
- Figuerola Mas Antonio Gabriel
- Figuerola Mas Antonio Gabriel
- Gibb Katherine
- Gibbs Katherine
- Gibbs Katherine
- Glindon John
- Glindon John
- Griffith Robin Jasper
- Lane Imelda
- Lane Imelda
- Lloyd Martin Kenneth
- Mckeon Amanda Leigh
- Meyer Bernard Andre Charles
- Meyer Bernard Charles
- Meyer Bernard Charles
- Muñoz Fernandez De La Mela Francisco Javier
- Muñoz Y Fernandez De La Mela Francisco Javier
- Plana Ruiz Jose Manuel
- Plana Ruiz Jose Manuel
- Plana Ruiz Jose Manuel
- Popchock Ronald Gerard
- Sadier Michelle Marie
- Sadier Michelle Marie
- Sullivan Laurie Anne
- Terry Tony
- Terry Tony
- Tharan Navin Chandra
- Tharan Navin Chandra
- Tharan Navin Chandra
- Woodgate Paula
- Wright Alan William
- Wright Alan William
- Wright Allan William
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 134, S 8, H PM 35927, I/A 26 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-07
VER MAS ACTOS
Información de ALOS DOMENECH JAVIER
Mostramos los datos de ALOS DOMENECH JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALOS DOMENECH JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos