ALOS BALLARIN JOAQUIN
Informe ejecutivo de ALOS BALLARIN JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALOS BALLARIN JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS CASTELBLANQUE SL | Administrador Unico | 20/11/2017 | |
EUROPEA DE COMPONENTES PLASTICOS SA | Apoderado | 04/12/2009 | |
EUROPEA DE RECAMBIOS DEL AUTOMOVIL SA | Apoderado | 03/12/2009 | |
GESTION ENSAMBLAJES ELECTRO MECANICOS SL | Apoderado | 24/11/2009 |
VINCULACIONES DE ALOS BALLARIN JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALOS BALLARIN JOAQUIN
Empresa: MADERAS CASTELBLANQUE SL
Administrador Unico
- Alos Ballarin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 171, S 8, H CU 2813, I/A 7 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-16
Empresa: EUROPEA DE COMPONENTES PLASTICOS SA
Apoderado
- Alos Ballarin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40294 , F 92, S 8, H B 232651, I/A 12 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-08
Apoderado
- Alos Ballarin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32397 , F 121, S 8, H B 209763, I/A 10 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-08
Apoderado
- Alos Ballarin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36697 , F 189, S 8, H B 295267, I/A 12 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-08
Información de ALOS BALLARIN JOAQUIN
Mostramos los datos de ALOS BALLARIN JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALOS BALLARIN JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos