ALORDA GUARDIOLA CATALINA
Informe ejecutivo de ALORDA GUARDIOLA CATALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALORDA GUARDIOLA CATALINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAPR INVERSIONES SL | Apoderado | 18/05/2023 | |
SISTEMAS AVANZADOS DE CONTRAINCENDIOS SL | Apoderado | 18/05/2023 | |
CRA SEGURIDAD Y CONTROL SL | Apoderado | 18/05/2023 | |
GUAITA PRODUCCIONS SL | Apoderado | 17/05/2023 | |
PROPHASE ELECTRONICS SL | Apoderado | 16/05/2023 | |
UNEDISA TELECOMUNICACIONES BALEARES SL | Apoderado | 08/05/2023 | |
INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURAS FIBWI SL | Apoderado | 10/08/2021 |
VINCULACIONES DE ALORDA GUARDIOLA CATALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALORDA GUARDIOLA CATALINA
Apoderado
- Alorda Guardiola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2988 , F 179, S 8, H PM 95949, I/A 2 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-07
Empresa: PAPR INVERSIONES SL
Apoderado
- Alorda Guardiola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2970 , F 47, S 8, H PM 94922, I/A 2 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-07
Empresa: CRA SEGURIDAD Y CONTROL SL
Apoderado
- Alorda Guardiola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 36, S 8, H PM 95971, I/A 2 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-07
Empresa: GUAITA PRODUCCIONS SL
Apoderado
- Alorda Guardiola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 32, S 8, H PM 54011, I/A 11 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-07
Empresa: PROPHASE ELECTRONICS SL
Apoderado
- Alorda Guardiola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1994 , F 101, S 8, H PM 44383, I/A 8 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-07
Apoderado
- Alorda Guardiola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2951 , F 113, S 8, H PM 93942, I/A 4 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-07
Apoderado
- Alorda Guardiola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2911 , F 33, S 8, H PM 91708, I/A 2 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-07
Información de ALORDA GUARDIOLA CATALINA
Mostramos los datos de ALORDA GUARDIOLA CATALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALORDA GUARDIOLA CATALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos