ALONSO ZAPATERO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ALONSO ZAPATERO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO ZAPATERO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIONES PETROLIFERAS MEDITERRANEO SRL | Administrador Unico | 11/02/2022 |
VINCULACIONES DE ALONSO ZAPATERO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO ZAPATERO JOSE MARIA
Administrador Unico
- Alonso Zapatero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 189, S 8, H AL 34412, I/A 3 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-04
Empresa: GESTION INTEGRAL DE GASOLINERAS SL
Administrador Unico
- Alonso Zapatero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1257 , F 44, S 8, H AL 30551, I/A 3 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-04
Administrador Unico
- Alonso Zapatero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 188, S 8, H AL 34412, I/A 2 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-04
Administrador Unico
- Alonso Zapatero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 187, S 8, H AL 34412, I/A 1 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-04
Socio Único
- Alonso Zapatero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 187, S 8, H AL 34412, I/A 1 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-04
Información de ALONSO ZAPATERO JOSE MARIA
Mostramos los datos de ALONSO ZAPATERO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO ZAPATERO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos