ALONSO VERA RAFAEL
Informe ejecutivo de ALONSO VERA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALONSO VERA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKGESFAR SL | Consejero | 06/02/2012 | 29/06/2021 |
MARKGESFAR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/02/2012 | 29/06/2021 |
ERB ASTANIA SL | Administrador Unico | 08/03/2017 | |
MARKGESFAR SL | Secretario | 06/02/2012 | 24/04/2013 |
VINCULACIONES DE ALONSO VERA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO VERA RAFAEL
Empresa: ERB ASTANIA SL
Administrador Unico
- Alonso Vera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24280 , F 50, S 8, H M 436481, I/A 2 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Empresa: MARKGESFAR SL
Secretario
- Alonso Vera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29566 , F 173, S 8, H M 532112, I/A 2 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: MARKGESFAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Vera Rafael
- Muntañola Sarah Rosa
- Ortega Cazorla Fernando
- Rosa Gonzalez Jeronimo
Consejero
- Alonso Vera Rafael
- Muntañola Sarah Rosa
- Ortega Cazorla Fernando
- Rosa Gonzalez Jeronimo
Presidente
Secretario
- Alonso Vera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29566 , F 170, S 8, H M 532112, I/A 1 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
Información de ALONSO VERA RAFAEL
Mostramos los datos de ALONSO VERA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO VERA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos