ALONSO URQUIZA ANA MARIA
Informe ejecutivo de ALONSO URQUIZA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO URQUIZA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANDAS TRANSPORTADORAS DEL NORTE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 01/08/2024 | |
INMOBILIARIA OLANSO SL | Administrador Unico | 09/09/2022 | |
BANDAS TRANSPORTADORAS DEL NORTE SL | Administrador Unico | 05/03/2012 |
VINCULACIONES DE ALONSO URQUIZA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO URQUIZA ANA MARIA
Administrador Unico
- Alonso Urquiza Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83399, I/A 1 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-48
Empresa: INMOBILIARIA OLANSO SL
Administrador Unico
- Alonso Urquiza Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1924 , F 82, S 8, H BI 41582, I/A 9 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-48
Empresa: BANDAS TRANSPORTADORAS DEL NORTE SA
Administrador Unico
- Alonso Urquiza Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118 , F 150, S 8, H BI 69174, I/A 10 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-48
Empresa: BANDAS TRANSPORTADORAS DEL NORTE SA
Administrador Unico
- Alonso Urquiza Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118 , F 147, S 8, H BI 4192,A , I/ 8 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-48
Información de ALONSO URQUIZA ANA MARIA
Mostramos los datos de ALONSO URQUIZA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO URQUIZA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos