ALONSO SOLDEVILA DANIEL
Informe ejecutivo de ALONSO SOLDEVILA DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO SOLDEVILA DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MON SOLEIL EXCLUSIVE CARS SL | Administrador Unico | 08/02/2024 | |
SOLEIL ERM SL | Administrador Unico | 07/12/2021 | |
LOGISTICA Y SERVICIOS ERM SL | Apoderado | 12/05/2021 | |
DASOAL 17 SL | Administrador Unico | 04/03/2015 |
VINCULACIONES DE ALONSO SOLDEVILA DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO SOLDEVILA DANIEL
Empresa: MON SOLEIL EXCLUSIVE CARS SL
Administrador Unico
- Alonso Soldevila Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10442 , F 42, S 8, H M 165905, I/A 13 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: SOLEIL ERM SL
Administrador Unico
- Alonso Soldevila Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42692 , F 196, S 8, H M 754992, I/A 1 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-28
Empresa: LOGISTICA Y SERVICIOS ERM SL
Apoderado
- Alonso Soldevila Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 126, S 8, H M 742247, I/A 2 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: DASOAL 17 SL
Administrador Unico
- Alonso Soldevila Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33238 , F 11, S 8, H M 598136, I/A 1 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Información de ALONSO SOLDEVILA DANIEL
Mostramos los datos de ALONSO SOLDEVILA DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO SOLDEVILA DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos