ALONSO SILGADO LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de ALONSO SILGADO LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO SILGADO LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORTACELI INVESTIGACION Y DESARROLLO SL | Administrador Solidario | 21/12/2016 | |
SERVICIOS INTEGRALES DE FUNERARIA EN SIGUENZA SRL | Socio Unico | 21/11/2013 | |
SERVICIOS INTEGRALES DE FUNERARIA EN SIGUENZA SRL | Administrador Unico | 21/11/2013 |
VINCULACIONES DE ALONSO SILGADO LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO SILGADO LUIS ALBERTO
Administrador Solidario
- Alonso Silgado Luis Alberto
- Contreras Esteban Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 189, S 8, H GU 10012, I/A 1 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-19
Administrador Unico
- Alonso Silgado Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 157, S 8, H GU 9018, I/A 1 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-19
Socio Único
- Alonso Silgado Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 157, S 8, H GU 9018, I/A 1 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-19
Empresa: GESTION FUNERARIA DE GUADALAJARA SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Silgado Luis Alberto
- Garcia Hernandez Roman
- Jimenez Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 99, S 8, H GU 7369, I/A 3 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-19
Información de ALONSO SILGADO LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de ALONSO SILGADO LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO SILGADO LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos