ALONSO RODRIGUEZ SERGIO
Informe ejecutivo de ALONSO RODRIGUEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO RODRIGUEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERYSONEXPRES SL | Socio Unico | 27/03/2009 | |
SERYSONEXPRES SL | Administrador Unico | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE ALONSO RODRIGUEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO RODRIGUEZ SERGIO
Empresa: ROTULOS NEON CID SL
Administrador Unico
- Alonso Rodriguez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248, L 39, F 4, S 8, H BU 1293, I/A A (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-09
Empresa: ROTULOS NEON CID SL
Administrador Unico
- Alonso Rodriguez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248, L 39, F 4, S 8, H BU 1293, I/A 6 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-09
Empresa: SERYSONEXPRES SL
Administrador Unico
- Alonso Rodriguez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 107, S 8, H AL 25404, I/A 3 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-04
Empresa: SERYSONEXPRES SL
Nuevo Socio Único
- Alonso Rodriguez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 107, S 8, H AL 25404, I/A 3 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-04
Información de ALONSO RODRIGUEZ SERGIO
Mostramos los datos de ALONSO RODRIGUEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO RODRIGUEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos