ALONSO PULIDO JESUS-VICENTE
Informe ejecutivo de ALONSO PULIDO JESUS-VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO PULIDO JESUS-VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALENTA GLOBAL MARKETING SL | Apoderado | 27/02/2022 |
VINCULACIONES DE ALONSO PULIDO JESUS-VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO PULIDO JESUS-VICENTE
Empresa: TALENTA GLOBAL MARKETING SL
Apoderado
- Alonso Pulido Jesus-vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41289 , F 43, S 8, H M 731853, I/A 4 (27/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: TALENTA GLOBAL MARKETING SL
Administrador Unico
- Alonso Pulido Jesus-vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41289 , F 43, S 8, H M 731853, I/A 2 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: TALENTA GLOBAL MARKETING SL
Administrador Unico
- Alonso Pulido Jesus-vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41289 , F 41, S 8, H M 731853, I/A 1 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Información de ALONSO PULIDO JESUS-VICENTE
Mostramos los datos de ALONSO PULIDO JESUS-VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO PULIDO JESUS-VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos