ALONSO PUEBLA VICTOR
Informe ejecutivo de ALONSO PUEBLA VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO PUEBLA VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIALCIMALLERA GESTIONES SL | Administrador Solidario | 16/01/2015 |
VINCULACIONES DE ALONSO PUEBLA VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO PUEBLA VICTOR
Empresa: VIALCIMALLERA GESTIONES SL
Administrador Solidario
- Alonso Puebla Jorge
- Alonso Puebla Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26366 , F 122, S 8, H M 475105, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28
Empresa: VIALCIMALLERA GESTIONES SL
Administrador Unico
- Alonso Puebla Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26366 , F 122, S 8, H M 475105, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28
Empresa: VIALCIMALLERA GESTIONES SL
Administrador Unico
- Alonso Puebla Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26366 , F 122, S 8, H M 475105, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Empresa: VIALCIMALLERA GESTIONES SL
Administrador Solidario
- Alonso Mayoral Victoriano
- Alonso Puebla Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26366 , F 122, S 8, H M 475105, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Empresa: VIALCIMALLERA GESTIONES SL
Administrador Solidario
- Alonso Mayoral Victoriano
- Alonso Puebla Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26366 , F 120, S 8, H M 475105, I/A 1 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Información de ALONSO PUEBLA VICTOR
Mostramos los datos de ALONSO PUEBLA VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO PUEBLA VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos