ALONSO PINTO ARNALDO
Informe ejecutivo de ALONSO PINTO ARNALDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE ALONSO PINTO ARNALDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO PINTO ARNALDO
Empresa: VALID SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Pinto Arnaldo
- Alonso Pinto Lorena
- Alonso Pinto Maria Eugenia
- Velasco Alonso Mahnahen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14872 , F 8, S 8, H M 76628, I/A 39 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: VALID SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Pinto Arnaldo
Consejero
- Alonso Pinto Arnaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14872 , F 7, S 8, H M 76628, I/A 37 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Empresa: TODO AL CERO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Pinto Arnaldo
- Hurtado De Mendoza Coronel Cayetano
Consejero
- Alonso Pinto Arnaldo
- Hurtado De Mendoza Coronel Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19615 , F 38, S 8, H M 344753, I/A 9 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Empresa: BORNEO GLOBAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Pinto Arnaldo
- Alonso Pinto Lorena
- Alonso Pinto Maria Eugenia
- Velasco Alonso Mahnahen
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Gomez Arnaldo
- Alonso Pinto Arnaldo
- Alonso Pinto Lorena
- Alonso Pinto Maria Eugenia
- Velasco Alonso Mahnahen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19815 , F 154, S 8, H M 348988, I/A 7 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
Empresa: VALID SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Gomez Arnaldo
- Alonso Pinto Arnaldo
- Alonso Pinto Lorena
- Alonso Pinto Maria Eugenia
- Velasco Alonso Mahnahen
Consejero
- Alonso Gomez Arnaldo
- Alonso Pinto Arnaldo
- Alonso Pinto Lorena
- Alonso Pinto Maria Eugenia
- Velasco Alonso Mahnahen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14872 , F 4, S 8, H M 76628, I/A 35 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Información de ALONSO PINTO ARNALDO
Mostramos los datos de ALONSO PINTO ARNALDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO PINTO ARNALDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos