ALONSO PIÑOL MANUEL
Informe ejecutivo de ALONSO PIÑOL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ALONSO PIÑOL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANOLET ALMONDS SA | Consejero | 19/07/2024 | |
MANOLET ALMONDS SA | Presidente | 19/07/2024 | |
MANOLET ALMONDS SA | Consejero Delegado | 19/07/2024 | |
TRANSPORTADORES TREICO SL | Presidente | 10/07/2024 | |
TRANSPORTADORES TREICO SL | Consejero | 10/07/2024 | |
ILOVINIT BUSINESS SL | Apoderado | 05/07/2023 | |
SHARE LOYALTI INVESTMENTS SL | Apoderado | 04/07/2023 | |
MANOLET ALMONDS SA | Apoderado | 05/04/2019 | |
MANOLET ALMONDS SA | Apoderado | 04/08/2016 |
VINCULACIONES DE ALONSO PIÑOL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO PIÑOL MANUEL
Empresa: MANOLET ALMONDS SL
Consejero Delegado
- Alonso Piñol Manuel
Consejero
- Alonso Blasco Manuel
- Alonso Blasco Marina
- Alonso Piñol Manuel
- Gambin Romero Ramon
- Rodes Juan Guillermo Esteban
Presidente
- Alonso Piñol Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 112969, I/A 23 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-03
Empresa: MANOLET ALMONDS SL
Consejero Delegado
- Alonso Piñol Manuel
Consejero
Presidente
- Alonso Piñol Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 112969, I/A 23 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-03
Empresa: TRANSPORTADORES TREICO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Piñol Manuel
- Migueles Bascon Jose Manuel
- Rodes Juan Guillermo Esteban
Presidente
- Alonso Piñol Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 5314, I/A 15 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-14
Empresa: ILOVINIT BUSINESS SL
Apoderado
- Alonso Piñol Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4507 , F 133, S 8, H A 126819, I/A 13 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-03
Empresa: SHARE LOYALTI INVESTMENTS SL
Apoderado
- Alonso Piñol Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4003 , F 3, S 8, H A 153179, I/A 6 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-03
Empresa: DALISA CANTERA DEL MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Alonso Piñol Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017 , F 16, S 8, H A 153967, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-03
Empresa: TRADALME SL
Liquidador
- Alonso Piñol Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2357 , F 120, S 8, H A 60179, I/A 9 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-03
Empresa: TRADALME SL
Administrador Unico
- Alonso Piñol Manuel
Liquidador
- Alonso Piñol Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2357 , F 120, S 8, H A 60179, I/A 9 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-03
Empresa: TRADALME SL
Administrador Unico
- Alonso Piñol Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2357 , F 119, S 8, H A 60179, I/A 8 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-03
Empresa: TRADALME SL
Administrador Solidario
- Alonso Piñol Isabel
- Alonso Piñol Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2357 , F 119, S 8, H A 60179, I/A 8 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-03
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO PIÑOL MANUEL
Mostramos los datos de ALONSO PIÑOL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO PIÑOL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos