ALONSO PEREZ OSCAR
Informe ejecutivo de ALONSO PEREZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO PEREZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORAIN BLUE CHIP SL | Administrador Unico | 05/05/2022 | |
AGUAS DE COVADONGA SL | Socio Unico | 26/07/2019 | |
AGUAS DE COVADONGA SL | Administrador Unico | 26/07/2019 | |
FERROCARRIL CINCO SL | Administrador Solidario | 10/05/2016 | |
ORAIN BERRIMATE SL | Socio Unico | 19/11/2015 | |
ORAIN BERRIMATE SL | Administrador Unico | 19/11/2015 | |
D ESPACIO AISLAMIENTOS SL | Socio Unico | 08/04/2015 | |
D ESPACIO AISLAMIENTOS SL | Administrador Unico | 08/04/2015 | |
INGEPLUS 2000 SL | Administrador Unico | 27/01/2015 |
VINCULACIONES DE ALONSO PEREZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO PEREZ OSCAR
Empresa: ORAIN BLUE CHIP SL
Administrador Unico
- Alonso Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4496 , F 48, S 8, H AS 60408, I/A 1 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-33
Empresa: LUALGA PAQUETERIA URGENTE SL
Liquidador Solidario
- Alonso Cantero Luis
- Alonso Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 203, S 8, H GU 9569, I/A 2 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-19
Empresa: LUALGA PAQUETERIA URGENTE SL
Administrador Solidario
- Alonso Cantero Luis
- Alonso Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 203, S 8, H GU 9569, I/A 2 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-19
Empresa: AGUAS DE COVADONGA SL
Administrador Unico
- Alonso Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4361 , F 213, S 8, H AS 55481, I/A 1 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-33
Empresa: AGUAS DE COVADONGA SL
Socio Único
- Alonso Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4361 , F 213, S 8, H AS 55481, I/A 1 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-33
Empresa: FERROCARRIL CINCO SL
Administrador Solidario
- Alonso Perez Oscar
- Perez Fernandez Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13648 , F 164, S 8, H M 222295, I/A 5 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Empresa: FERROCARRIL CINCO SL
Administrador Solidario
- Alonso Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13648 , F 163, S 8, H M 222295, I/A 4 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-28
Empresa: ORAIN BERRIMATE SL
Administrador Unico
- Alonso Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4160 , F 193, S 8, H AS 48887, I/A 1 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-33
Empresa: ORAIN BERRIMATE SL
Socio Único
- Alonso Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4160 , F 193, S 8, H AS 48887, I/A 1 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-33
Empresa: LUALGA PAQUETERIA URGENTE SL
Administrador Solidario
- Alonso Cantero Luis
- Alonso Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 201, S 8, H GU 9569, I/A 1 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-19
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO PEREZ OSCAR
Mostramos los datos de ALONSO PEREZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO PEREZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos