ALONSO PEREZ MARIA-MERCEDES
Informe ejecutivo de ALONSO PEREZ MARIA-MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO PEREZ MARIA-MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERALPER XXI SL | Administrador Solidario | 30/11/2015 | |
CALIZAS ALPER SA | Administrador Solidario | 18/10/2013 | |
HORMIGONES DEL NARCEA SA | Administrador Solidario | 13/04/2012 | |
ALPER TECNOLOGICA SA | Administrador Solidario | 18/06/2010 | |
EXPORTACIONES MDOBLE SL | Administrador Unico | 22/03/2010 |
VINCULACIONES DE ALONSO PEREZ MARIA-MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO PEREZ MARIA-MERCEDES
Empresa: CALIZAS ALPER SA
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria-mercedes
- Alonso Perez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 213, S 8, H AS 19398, I/A 8 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-33
Empresa: HORMIGONES DEL NARCEA SA
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria-mercedes
- Alonso Perez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 215, S 8, H AS 2868, I/A 13 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-33
Empresa: ALPER TECNOLOGICA SA
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria-mercedes
- Alonso Perez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 62, S 8, H LE 16127, I/A 4 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-24
Empresa: CALIZAS ALPER SA
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria-mercedes
- Alonso Perez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 213, S 8, H AS 19398, I/A 7 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-33
Empresa: HORMIGONES DEL NARCEA SA
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria-mercedes
- Alonso Perez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 215, S 8, H AS 2868, I/A 12 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-33
Empresa: ALPER TECNOLOGICA SA
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria-mercedes
- Alonso Perez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 62, S 8, H LE 16127, I/A 3 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-24
Empresa: INVERALPER XXI SL
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria-mercedes
- Alonso Perez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162 , F 162, S 8, H AS 48935, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-33
Empresa: CALIZAS ALPER SA
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria-mercedes
- Alonso Perez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 213, S 8, H AS 19398, I/A 6 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-33
Empresa: HORMIGONES DEL NARCEA SA
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria-mercedes
- Alonso Perez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 215, S 8, H AS 2868, I/A 11 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-33
Empresa: ALPER TECNOLOGICA SA
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria-mercedes
- Alonso Perez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 61, S 8, H LE 16127, I/A 2 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-24
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO PEREZ MARIA-MERCEDES
Mostramos los datos de ALONSO PEREZ MARIA-MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO PEREZ MARIA-MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos