ALONSO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de ALONSO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS VILLAVIEJA SL | Administrador Unico | 19/12/2022 | |
FRUTAS VILLAVIEJA SL | Socio Unico | 19/12/2022 | |
CENTRO DE DIA ANXO SL | Socio Unico | 29/01/2013 | |
CENTRO DE DIA ANXO SL | Administrador Unico | 29/01/2013 |
VINCULACIONES DE ALONSO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: FRUTAS VILLAVIEJA SL
Administrador Unico
- Alonso Perez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290, L 1290, F 216, S 8, H PO 8331, I/A 5 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-36
Empresa: FRUTAS VILLAVIEJA SL
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria De Los Angeles
- Gonzalez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290, L 1290, F 216, S 8, H PO 8331, I/A 5 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-36
Empresa: FRUTAS VILLAVIEJA SL
Socio Único
- Alonso Perez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290, L 1290, F 216, S 8, H PO 8331, I/A 5 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-36
Empresa: AL JOR HOSTELERA SL
Liquidador
- Alonso Perez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4772 , F 52, S 8, H M 78369, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Empresa: AL JOR HOSTELERA SL
Administrador Solidario
- Alonso Perez Maria De Los Angeles
- Andres De Mingo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4772 , F 52, S 8, H M 78369, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Empresa: CENTRO DE DIA ANXO SL
Administrador Unico
- Alonso Perez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3848, L 3848, F 120, S 8, H PO 54297, I/A 1 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-36
Empresa: CENTRO DE DIA ANXO SL
Socio Único
- Alonso Perez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3848, L 3848, F 120, S 8, H PO 54297, I/A 1 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-36
Información de ALONSO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de ALONSO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos