ALONSO OTERO ESTHER
Informe ejecutivo de ALONSO OTERO ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 37
Empresas inactivas: 19
CARGOS DE ALONSO OTERO ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRID 404 SOCIEDAD CONCESIONARIA SA | Apoderado | 05/04/2016 | 15/02/2019 |
TRANVIA DE PARLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2014 | 03/01/2017 |
METRO DE SEVILLA SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SA | Apoderado Solidario | 26/04/2016 | 09/12/2016 |
METRO DE SEVILLA SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SA | Apoderado Mancomunado | 26/04/2016 | 09/12/2016 |
RUTA DE LOS PANTANOS SA | Apoderado | 04/12/2015 | 17/08/2016 |
CONCESIONES DE MADRID SA | Apoderado | 04/12/2015 | 17/08/2016 |
COMPAÑIA CONCESIONARIA DEL TUNEL DE SOLLER SA | Apoderado Solidario | 24/04/2015 | 29/07/2016 |
OPERALIA INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado Solidario | 12/03/2015 | 27/05/2016 |
GLOBALVIA INVERSIONES SA | Apoderado Solidario | 29/12/2011 | 27/05/2016 |
GLOBAL RAIL SA | Apoderado Solidario | 14/12/2015 | 27/05/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALONSO OTERO ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO OTERO ESTHER
Empresa: TRANVIA DE PARLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Otero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28819 , F 142, S 8, H M 383472, I/A 51 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Apoderado Mancomunado
- Alonso Otero Esther
- Castro Gimenez Belen
Apoderado Solidario
- Alonso Otero Esther
- Castro Gimenez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5745 , F 156, S 8, H SE 53062, I/A 78 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-41
Empresa: RUTA DE LOS PANTANOS SA
Apoderado
- Alonso Otero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32725 , F 32, S 8, H M 244147, I/A 59 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-28
Empresa: CONCESIONES DE MADRID SA
Apoderado
- Alonso Otero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34887 , F 202, S 8, H M 228543, I/A 62 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-28
Apoderado Solidario
- Alonso Otero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 60, S 8, H PM 2331, I/A 73 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-07
Empresa: GLOBAL RAIL SA
Apoderado Solidario
- Alonso Otero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33269 , F 131, S 8, H M 510563, I/A 12 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: OPERALIA INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Solidario
- Alonso Otero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29544 , F 200, S 8, H M 407706, I/A 21 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Empresa: GLOBALVIA INVERSIONES SA
Apoderado Solidario
- Alonso Otero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34258 , F 220, S 8, H M 504636, I/A 34 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Empresa: GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alonso Otero Esther
- Del Campo Garcia Fernando Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31656 , F 58, S 8, H M 426821, I/A 81 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Empresa: LAKME INFRAESTRUCTURAS SL
Apoderado Solidario
- Alonso Otero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25641 , F 137, S 8, H M 462074, I/A 10 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO OTERO ESTHER
Mostramos los datos de ALONSO OTERO ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO OTERO ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos