ALONSO NOVOA ALFONSO
Informe ejecutivo de ALONSO NOVOA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ALONSO NOVOA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
P. ALVIME CENTRO SL | Administrador Unico | 30/11/2017 | |
DECORACIONES VIGO 2009 SL | Administrador Solidario | 16/02/2009 | 06/10/2017 |
DECORACIONES ALONSO VIGO SA | Administrador Unico | 12/03/2012 | 05/10/2017 |
PROMOCIONES NEPEREA SL | Administrador Unico | 05/10/2017 | |
PROMOCIONES RICARDO MELLA SL | Administrador Unico | 05/10/2017 | |
PROMOCIONES ALONCORTVEI SL | Liquidador | 08/02/2010 | 08/02/2010 |
PROMOCIONES ALONCORTVEI SL | Administrador Unico | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE ALONSO NOVOA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO NOVOA ALFONSO
Empresa: P. ALVIME CENTRO SL
Administrador Unico
- Alonso Novoa Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896, L 2896, F 183, S 8, H PO 33775, I/A 4 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-36
Empresa: DECORACIONES VIGO 2009 SL
Administrador Solidario
- Alonso Novoa Alfonso
- Perez Araujo Nemesia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529, L 3529, F 101, S 8, H PO 47456, I/A 3 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-36
Empresa: PROMOCIONES RICARDO MELLA SL
Administrador Unico
- Alonso Novoa Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855, L 2855, F 14, S 8, H PO 32957, I/A 4 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-36
Empresa: DECORACIONES ALONSO VIGO SA
Administrador Unico
- Alonso Novoa Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619, L 619, F 48, S 8, H PO 9384, I/A 7 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-36
Empresa: PROMOCIONES NEPEREA SL
Administrador Unico
- Alonso Novoa Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3095, L 3095, F 102, S 8, H PO 37806, I/A 4 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-36
Empresa: DECORACIONES ALONSO VIGO SA
Administrador Unico
- Alonso Novoa Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619, L 619, F 48, S 8, H PO 9384, I/A 6 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-36
Empresa: PROMOCIONES ALONCORTVEI SL
Liquidador
- Alonso Novoa Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855, L 2855, F 4, S 8, H PO 32956, I/A 2 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-36
Empresa: PROMOCIONES ALONCORTVEI SL
Administrador Unico
- Alonso Novoa Alfonso
Liquidador
- Alonso Novoa Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855, L 2855, F 4, S 8, H PO 32956, I/A 2 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-36
Empresa: DECORACIONES VIGO 2009 SL
Administrador Solidario
- Alonso Novoa Alfonso
- Perez Araujo Nemesia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529, L 3529, F 100, S 8, H PO 47456, I/A 1 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-36
Información de ALONSO NOVOA ALFONSO
Mostramos los datos de ALONSO NOVOA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO NOVOA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos