ALONSO MORO BALDOMERO
Informe ejecutivo de ALONSO MORO BALDOMERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALONSO MORO BALDOMERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTELES R CASTELLANO SL | Administrador Solidario | 08/04/2013 | |
DIANA HOTELERA SA | Consejero | 16/12/2010 | 29/01/2013 |
HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA | Consejero | 05/10/2010 | 16/08/2012 |
INMOBILIARIA CONSCINCO SA | Consejero | 04/06/2012 |
VINCULACIONES DE ALONSO MORO BALDOMERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO MORO BALDOMERO
Empresa: HOTELES R CASTELLANO SL
Administrador Solidario
- Alonso Martin Maria Gloria
- Alonso Moro Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 129, S 8, H SA 163, I/A 6 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-37
Empresa: DIANA HOTELERA SA
Consejero
- Alonso Moro Baldomero
- GESDIHER SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42953 , F 122, S 8, H B 104129, I/A 20 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-08
Empresa: HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA
Consejero
- Alonso Moro Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 104, S 8, H B 100830, I/A 41 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Empresa: INMOBILIARIA CONSCINCO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alonso Moro Baldomero
- Gonzalez Gomez Eloy
- Gonzalez Perez Pelayo
- Pavon Perucho Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46 , F 219, S 8, H SA 1337, I/A 5 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-37
Empresa: DIANA HOTELERA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26532 , F 109, S 8, H B 104129, I/A 13 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-08
Empresa: DIANA HOTELERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Moro Baldomero
- Heras Varea Pedro
- Hernandez Martinez Jesus
- Lleo Bernado Rafael
- Lopez Martinez Carlos
- Lopez Seijas Amancio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26532 , F 109, S 8, H B 104129, I/A 13 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-08
Empresa: HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 101, S 8, H B 100830, I/A 33 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-08
Empresa: HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 101, S 8, H B 100830, I/A 33 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-08
Información de ALONSO MORO BALDOMERO
Mostramos los datos de ALONSO MORO BALDOMERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO MORO BALDOMERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos