ALONSO MORENO MONICA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ALONSO MORENO MONICA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO MORENO MONICA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOSERVICIO ALONGAR SA | Administrador Mancomunado | 26/12/2012 |
VINCULACIONES DE ALONSO MORENO MONICA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO MORENO MONICA DEL CARMEN
Empresa: AUTOSERVICIO ALONGAR SA
Administrador Mancomunado
- Alonso Moreno Monica Del Carmen
- Gonzalez Alonso Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 64, S 8, H GC 3067, I/A 13 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-35
Empresa: AUTOSERVICIO ALONGAR SA
Administrador Mancomunado
- Alonso Moreno Monica Del Carmen
- Gonzalez Alonso Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 64, S 8, H GC 3067, I/A 12 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-35
Empresa: AUTOSERVICIO ALONGAR SA
Administrador Mancomunado
- Alonso Moreno Monica Del Carmen
- Gonzalez Alonso Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 64, S 8, H GC 3067, I/A 11º (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-35
Información de ALONSO MORENO MONICA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ALONSO MORENO MONICA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO MORENO MONICA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos