ALONSO MORAL SANTIAGO
Informe ejecutivo de ALONSO MORAL SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO MORAL SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTO SAMAR SA | Administrador Unico | 08/10/2010 | 15/05/2018 |
VINCULACIONES DE ALONSO MORAL SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO MORAL SANTIAGO
Empresa: FOTO SAMAR SA
Administrador Unico
- Alonso Moral Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2085 , F 117, S 8, H BI 13502, I/A 11 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-48
Empresa: FOTO SAMAR SA
Administrador Unico
- Alonso Moral Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2085 , F 117, S 8, H BI 13502, I/A 10 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
Empresa: FOTO SAMAR SA
Administrador Unico
- Alonso Moral Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2085 , F 117, S 8, H BI 13502, I/A 9 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-48
Información de ALONSO MORAL SANTIAGO
Mostramos los datos de ALONSO MORAL SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO MORAL SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos