ALONSO MORAL FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ALONSO MORAL FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO MORAL FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES VEGA DEL EO SL | Socio Unico | 27/08/2018 | |
VIAJES VEGA DEL EO SL | Administrador Unico | 27/08/2018 | |
SALIA AVENTURA SL | Administrador Unico | 20/03/2013 |
VINCULACIONES DE ALONSO MORAL FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO MORAL FRANCISCO JAVIER
Empresa: FOTO SAMAR SA
Administrador Unico
- Alonso Moral Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2085 , F 118, S 8, H BI 13502, I/A 13 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-48
Empresa: VIAJES VEGA DEL EO SL
Administrador Unico
- Alonso Moral Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 112, S 8, H AS 47649, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-33
Empresa: VIAJES VEGA DEL EO SL
Socio Único
- Alonso Moral Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 112, S 8, H AS 47649, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-33
Empresa: FOTO SAMAR SA
Administrador Unico
- Alonso Moral Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2085 , F 117, S 8, H BI 13502, I/A 11 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-48
Empresa: SALIA AVENTURA SL
Administrador Unico
- Alonso Moral Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4023 , F 195, S 8, H AS 45094, I/A 1 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-33
Información de ALONSO MORAL FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ALONSO MORAL FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO MORAL FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos