ALONSO MERINERO CARLOS
Informe ejecutivo de ALONSO MERINERO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO MERINERO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VECJAM SL | Administrador Unico | 02/06/2022 | |
METRICA NUEVE VEINTITRES SL | Socio Unico | 25/05/2018 | |
METRICA NUEVE VEINTITRES SL | Administrador Unico | 25/05/2018 | |
GRUPO INGECO INGENIEROS SL | Socio Unico | 26/09/2017 | |
GRUPO INGECO INGENIEROS SL | Administrador Unico | 26/09/2017 |
VINCULACIONES DE ALONSO MERINERO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO MERINERO CARLOS
Empresa: VECJAM SL
Administrador Unico
- Alonso Merinero Carlos
- Alonso Merinero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 78, S 8, H SA 8029, I/A 6 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-37
Empresa: GESTAULA SL
Administrador Solidario
- Alonso Merinero Carlos
- Alonso Merinero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 29, S 8, H SA 10813, I/A 3 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-37
Empresa: METRICA NUEVE VEINTITRES SL
Administrador Unico
- Alonso Merinero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 143, S 8, H SA 17165, I/A 1 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-37
Empresa: METRICA NUEVE VEINTITRES SL
Socio Único
- Alonso Merinero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 143, S 8, H SA 17165, I/A 1 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-37
Empresa: GRUPO INGECO INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Alonso Merinero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 75, S 8, H SA 16850, I/A 1 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-37
Empresa: GRUPO INGECO INGENIEROS SL
Socio Único
- Alonso Merinero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 75, S 8, H SA 16850, I/A 1 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-37
Información de ALONSO MERINERO CARLOS
Mostramos los datos de ALONSO MERINERO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO MERINERO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos